6. augustOverskudd på DKK 321.975 FARSØ STOLEFABRIK ApSFARSØ STOLEFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Gert Tjørnum er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniEndring i eierkretsenGREVE ApSGert Tjørnum er ikke lenger registrert som reell eier av GREVE ApS.Se mere
20. juniEndring i eierkretsenBrand-it ApSGert Tjørnum er ikke lenger registrert som reell eier av Brand-it ApS.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 249.960 Brand-it ApSBrand-it ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Gert Tjørnum eier 29% av virksomheten.Se mere
17. november 2023Endring i eierkretsenBrand-it ApSLise Rønfeldt Greve reduserer sitt reelle eierskap av Brand-it ApS. Gert Tjørnum eier fortsat 29% av virksomheten.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.FARSØ STOLEFABRIK ApSFARSØ STOLEFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Gert Tjørnum er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2023Overskudd på DKK 65.547 Brand-it ApSBrand-it ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. februar 2022 til 30. april. Gert Tjørnum eier 29% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Lise Rønfeldt Greve blir med i ledelsenBrand-it ApSLise Rønfeldt Greve blir med i ledelsen for Brand-it ApS. Gert Tjørnum eier 29% av virksomheten.Se mere
30. april 2023Gert Tjørnum forlater ledelsenBrand-it ApSGert Tjørnum forlater ledelsen for Brand-it ApS etter en periode på 1 år.Se mere
5. april 2023Endring i eierkretsenBrand-it ApSGert Tjørnum reduserer sitt reelle eierskap av Brand-it ApS.Se mere
31. januar 2023Endring i eierkretsenTJØRNBO FINANS ApSGert Tjørnum er ikke lenger registrert som reell eier av TJØRNBO FINANS ApS.Se mere
31. januar 2023Endring i eierkretsenTJØRNBO ApSGert Tjørnum er ikke lenger registrert som reell eier av TJØRNBO ApS.Se mere
20. januar 2023 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerHenrik Reichstein Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gert Tjørnum. Les artikkel
17. januar 2023Gert Tjørnum slutter som adm. direktørTJØRNBO ApSGert Tjørnum slutter som adm. direktør i TJØRNBO ApS.Se mere
17. januar 2023Henrik Reichstein Rasmussen blir med i styretTJØRNBO ApSHenrik Reichstein Rasmussen erstatter Gert Tjørnum i styret for TJØRNBO ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
17. januar 2023Gert Tjørnum forlater styretT&K EJENDOMME ApSGert Tjørnum forlater styret for T&K EJENDOMME ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
17. januar 2023Henrik Reichstein Rasmussen blir med i ledelsenTJØRNBO ApSHenrik Reichstein Rasmussen blir med i ledelsen for TJØRNBO ApS. Gert Tjørnum eier 50,1% av virksomheten.Se mere
17. januar 2023Henrik Reichstein Rasmussen blir med i ledelsenTJØRNBO FINANS ApSHenrik Reichstein Rasmussen erstatter Henning Bjerre Kjellerup i ledelsen for TJØRNBO FINANS ApS etter en periode på 18 år. Gert Tjørnum eier 50,4% av virksomheten.Se mere
17. januar 2023Endring i eierkretsenT&K EJENDOMME ApSGert Tjørnum er ikke lenger registrert som reell eier av T&K EJENDOMME ApS.Se mere
17. januar 2023AdresseendringFARSØ STOLEFABRIK ApSFARSØ STOLEFABRIK ApS flytter fra Langå til Randers C. Gert Tjørnum er medlem af ledelsen.Se mere