14. juniUnderskudd på DKK 255.292 INUK HOSTELS ApSINUK HOSTELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen eier 46% av virksomheten.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 200.702 Inuk Travel ApSInuk Travel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januarNy status NORMALINUK HOSTELS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen eier 46% av virksomheten.Se mere
17. januarGerth Knud Ole Alfred Poulsen forlater styretINUK HOSTELS ApSGerth Knud Ole Alfred Poulsen forlater styret for INUK HOSTELS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
17. januarMaren-Louise Margrethe Karen Poulsen Kristensen forlater ledelsenINUK HOSTELS ApSMaren-Louise Margrethe Karen Poulsen Kristensen forlater ledelsen for INUK HOSTELS ApS etter en periode på 4 år. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen eier 46% av virksomheten.Se mere
17. januarNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGINUK HOSTELS ApSTidligere status: Normal. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen eier 46% av virksomheten.Se mere
11. august 2023Maren-Louise Margrethe Karen Poulsen Kristensen blir med i styretINUK HOSTELS ApSMaren-Louise Margrethe Karen Poulsen Kristensen erstatter Karin Pedersen Thorsen i styret for INUK HOSTELS ApS etter en periode på 10 år. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen eier 46% av virksomheten.Se mere
11. august 2023Endring i eierkretsenINUK HOSTELS ApSGerth Knud Ole Alfred Poulsen registrert som reell eier av INUK HOSTELS ApS.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 41.763 INUK HOSTELS ApSINUK HOSTELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er styreleder.Se mere
15. mai 2023Overskudd på DKK 422.053 Inuk Travel ApSInuk Travel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 260.492 INUK HOSTELS ApSINUK HOSTELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er styreleder.Se mere
1. desember 2021Gerth Knud Ole Alfred Poulsen blir med i ledelsenInuk Travel ApSGerth Knud Ole Alfred Poulsen blir med i ledelsen for Inuk Travel ApS.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenInuk Travel ApSGerth Knud Ole Alfred Poulsen registrert som reell eier av Inuk Travel ApS.Se mere
1. desember 2021Ny status NORMALInuk Travel ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2021Underskudd på DKK 298.547 INUK HOSTELS ApSINUK HOSTELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er styreleder.Se mere
5. juli 2021Rene Jens Olsen forlater styretINUK HOSTELS ApSRene Jens Olsen forlater styret for INUK HOSTELS ApS etter en periode på 1 år. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er fortsatt styreleder.Se mere
19. juni 2020Overskudd på DKK 58.128 INUK HOSTELS ApSINUK HOSTELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gerth Knud Ole Alfred Poulsen er styreleder.Se mere
11. juni 2020Gerth Knud Ole Alfred Poulsen blir med i styretINUK HOSTELS ApSGerth Knud Ole Alfred Poulsen blir med i styret for INUK HOSTELS ApS.Se mere