28. juniUnderskudd på DKK 2,8 mio.Advania Danmark A/SAdvania Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
1. september 2023Sigurdur Sæberg Thorsteinsson blir adm. direktørAdvania Danmark A/SSigurdur Sæberg Thorsteinsson blir adm. direktør i Advania Danmark A/S. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
31. august 2023Sten Mortensen slutter som adm. direktørAdvania Danmark A/SSten Mortensen slutter som adm. direktør i Advania Danmark A/S. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 7,1 mio.Advania Danmark A/SAdvania Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
9. januar 2023Sten Mortensen blir adm. direktørAdvania Danmark A/SSten Mortensen erstatter Carsten Weis Hansen som adm. direktør i Advania Danmark A/S. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
18. oktober 2022Erstatning i styretAdvania Danmark A/S3 endringer i styret for Advania Danmark A/S. Gestur Gestsson er fortsatt styreleder.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 12 mio.Advania Danmark A/SAdvania Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.Advania Danmark A/SAdvania Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
22. april 2021Erstatning i styretAdvania Danmark A/S3 endringer i styret for Advania Danmark A/S. Gestur Gestsson er fortsatt styreleder.Se mere
22. april 2021Gestur Gestsson forlater styretAdvania Holding A/SGestur Gestsson forlater styret for Advania Holding A/S etter en periode på 6 år.Se mere
7. desember 2020AdresseendringAdvania Holding A/SAdvania Holding A/S flytter fra København K til Herlev. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
2. november 2020Nytt navn: Advania Danmark A/SKOMPETERA A/SKOMPETERA A/S skifter navn til Advania Danmark A/S. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
22. juni 2020Underskudd på DKK 4,0 mio.Advania Holding A/SAdvania Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
7. februar 2020Gestur Gestsson blir med i styretKOMPETERA A/SGestur Gestsson blir med i styret for KOMPETERA A/S.Se mere
7. februar 2020Endring i eierkretsenKOMPETERA A/SCarsten Weis Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av KOMPETERA A/S. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 1,6 mio.Advania Holding A/SAdvania Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
19. september 2018AdresseendringAdvania Holding A/SAdvania Holding A/S flytter til ny adresse i København K. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
6. juni 2018Underskudd på DKK 55.386 Advania Holding A/SAdvania Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
20. november 2017Nytt navn: Advania Holding A/SAdvania Holding Denmark A/SAdvania Holding Denmark A/S skifter navn til Advania Holding A/S. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere
7. juni 2017Underskudd på DKK 29.050 Advania Holding Denmark A/SAdvania Holding Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 31. desember 2016. Gestur Gestsson er styreleder.Se mere