2. mai 2006Ghina Al Rahi forlater ledelsenRAEEB ApSGhina Al Rahi forlater ledelsen for RAEEB ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortRAEEB ApSRAEEB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ghina Al Rahi er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2004Ghina Al Rahi forlater styretMALEK ApSGhina Al Rahi forlater styret for MALEK ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
2. juli 2004Regnskap for 2003 offentligjortRAEEB ApSRAEEB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 31. desember 2003. Ghina Al Rahi er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2004Ny bransje: UoplystMALEK ApSTidligere bransje: Restauranter. Ghina Al Rahi er medlem av styret.Se mere
23. juni 2004Ghina Al Rahi blir med i ledelsenRAEEB ApSGhina Al Rahi erstatter Camille Thellefsen i ledelsen for RAEEB ApS etter en periode på 1 år.Se mere
24. august 2003Ghina Al Rahi blir med i styretMALEK ApSGhina Al Rahi erstatter Mustafa Al Rahi i styret for MALEK ApS etter en periode på 1 år.Se mere