7. juli 2011Gillis Jakobsson forlater styretG & S INTERNATIONAL A/SGillis Jakobsson forlater styret for G & S INTERNATIONAL A/S etter en periode på 10 år.Se mere
3. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
30. november 2010AdresseendringG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S flytter fra København V til København Ø. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
18. november 2010Erik Aller slutter som adm. direktørG & S INTERNATIONAL A/SErik Aller slutter som adm. direktør i G & S INTERNATIONAL A/S. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
18. november 2010Erstatning i styretG & S INTERNATIONAL A/S3 endringer i styret for G & S INTERNATIONAL A/S. Gillis Jakobsson er fortsatt styremedlem.Se mere
18. november 2010Jan Schiwe Nielsen blir med i ledelsenG & S INTERNATIONAL A/SJan Schiwe Nielsen blir med i ledelsen for G & S INTERNATIONAL A/S. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
21. juni 2010AdresseendringG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S flytter fra Herlev til København V. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
11. juni 2010Erik Aller blir med i styretG & S INTERNATIONAL A/SErik Aller erstatter Jan Mølsgaard i styret for G & S INTERNATIONAL A/S etter en periode på 18 år. Gillis Jakobsson er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 2010Erik Aller blir adm. direktørG & S INTERNATIONAL A/SErik Aller erstatter Jan Mølsgaard som adm. direktør i G & S INTERNATIONAL A/S. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
11. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
11. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
14. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
12. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
15. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
6. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
29. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
19. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortG & S INTERNATIONAL A/SG & S INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
8. mai 2002Felix Dubrawski forlater styretG & S INTERNATIONAL A/SFelix Dubrawski forlater styret for G & S INTERNATIONAL A/S etter en periode på 1 år. Gillis Jakobsson er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2002Nytt navn: G & S INTERNATIONAL A/SFORÆLDRE & BØRN A/SFORÆLDRE & BØRN A/S skifter navn til G & S INTERNATIONAL A/S. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere
4. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortFORÆLDRE & BØRN A/SFORÆLDRE & BØRN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Gillis Jakobsson er medlem av styret.Se mere