25. januarAdresseendringGILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS flytter fra Stenløse til Ølstykke. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. november 2023Overskudd på DKK 76.387 GILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2023Endring i eierkretsenGILA VINIMPORT ApSLars Nielsen øker sitt reelle eierskap av GILA VINIMPORT ApS. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. oktober 2022Overskudd på DKK 230.860 GILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 314.619 GILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. september 2021 · Dailywine.dkProfil: Uden online-smagninger havde Gila Vin næppe eksisteretLars Lembcke Nielsen og Gitte Nielsen, indehavere (Gitte/Lars = GILA) Virksomhed : Les artikkel
23. oktober 2020Overskudd på DKK 226.130 GILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. november 2019Overskudd på DKK 177.322 GILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. oktober 2018Overskudd på DKK 126.360 GILA VINIMPORT ApSGILA VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Gitte Irene Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. januar 2018 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerGila Vinimport ApS Gitte Irene Nielsen er ny administrerende direktør i Gila Vinimport ApS, mens Lars Nielsen har forladt direktionen (kilde: Les artikkel
12. januar 2018Lars Nielsen forlater ledelsenGILA VINIMPORT ApSLars Nielsen forlater ledelsen for GILA VINIMPORT ApS etter en periode på 4 år. Gitte Irene Nielsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. januar 2018Gitte Irene Nielsen blir adm. direktørGILA VINIMPORT ApSGitte Irene Nielsen blir adm. direktør i GILA VINIMPORT ApS.Se mere