19. mai 2009Gitte Lennert Olsen forlater ledelsenD & G HOLDING ApSGitte Lennert Olsen forlater ledelsen for D & G HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. desember 2008Gitte Lennert Olsen slutter som adm. direktørCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSGitte Lennert Olsen slutter som adm. direktør i CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS.Se mere
29. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Gitte Lennert Olsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortD & G HOLDING ApSD & G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Gitte Lennert Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSTidligere bransje: Cafeér og kaffebarer mv. Gitte Lennert Olsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 30. juni. Gitte Lennert Olsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortD & G HOLDING ApSD & G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 30. juni. Gitte Lennert Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2006David Olsen blir med i ledelsenCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSDavid Olsen blir med i ledelsen for CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS. Gitte Lennert Olsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januar 2006Gitte Lennert Olsen blir med i ledelsenD & G HOLDING ApSGitte Lennert Olsen blir med i ledelsen for D & G HOLDING ApS.Se mere
5. januar 2006Gitte Lennert Olsen blir adm. direktørCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSGitte Lennert Olsen blir adm. direktør i CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS.Se mere
5. januar 2006David Olsen blir adm. direktørD & G HOLDING ApSDavid Olsen blir adm. direktør i D & G HOLDING ApS. Gitte Lennert Olsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. januar 2006AdresseendringD & G HOLDING ApSD & G HOLDING ApS flytter fra København K til Græsted. Gitte Lennert Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2006AdresseendringCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSCAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS flytter fra København K til Græsted. Gitte Lennert Olsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januar 2006Ny bransje: Cafeér og kaffebarer mv.CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSTidligere bransje: Uoplyst. Gitte Lennert Olsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januar 2006Nytt navn: CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApSApS KBUS 17 NR. 4685ApS KBUS 17 NR. 4685 skifter navn til CAFÉ EIFFEL FREDERIKSSUND ApS. Gitte Lennert Olsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januar 2006Nytt navn: D & G HOLDING ApSApS KBUS 17 NR. 4684ApS KBUS 17 NR. 4684 skifter navn til D & G HOLDING ApS. Gitte Lennert Olsen er medlem af ledelsen.Se mere