11. juni 2020Gitte Saxbjørn forlater styretDEHN - ST. GERMAIN ApSGitte Saxbjørn forlater styret for DEHN - ST. GERMAIN ApS etter en periode på 15 år.Se mere
11. juni 2020Gitte Saxbjørn forlater styretDEHN-MAYFAIR ApSGitte Saxbjørn forlater styret for DEHN-MAYFAIR ApS etter en periode på 15 år.Se mere
24. mai 2019Underskudd på DKK 63.224 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
24. mai 2019Underskudd på DKK 82.619 DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 51.684 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 22.652 DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
7. juni 2017Underskudd på DKK 58.561 DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
7. juni 2017Underskudd på DKK 63.860 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
20. desember 2016Anne Marie Knude Nielsen forlater styretDEHN - ST. GERMAIN ApSAnne Marie Knude Nielsen forlater styret for DEHN - ST. GERMAIN ApS etter en periode på 4 år. Gitte Saxbjørn er fortsatt styreleder.Se mere
20. desember 2016Anne Marie Knude Nielsen forlater styretDEHN-MAYFAIR ApSAnne Marie Knude Nielsen forlater styret for DEHN-MAYFAIR ApS etter en periode på 4 år. Gitte Saxbjørn er fortsatt styreleder.Se mere
6. juni 2016Underskudd på DKK 44.648 DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
6. juni 2016Underskudd på DKK 60.038 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
21. september 2015AdresseendringDEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS flytter til ny adresse i København K. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
21. september 2015AdresseendringDEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS flytter til ny adresse i København K. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
29. mai 2015Underskudd på DKK 92.468 DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
29. mai 2015Underskudd på DKK 91.942 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
2. juni 2014Underskudd på DKK 71.717 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 319.196 DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
31. mai 2013Underskudd på DKK 1,1 mio.DEHN-MAYFAIR ApSDEHN-MAYFAIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere
31. mai 2013Underskudd på DKK 92.078 DEHN - ST. GERMAIN ApSDEHN - ST. GERMAIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gitte Saxbjørn er styreleder.Se mere