1. august 1997Finn Sørensen blir med i ledelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApSFinn Sørensen erstatter Gitte Sørensen i ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Gitte Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Gitte Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 1989Flere forlater ledelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS3 personer forlater ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS. Gitte Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 1984StiftelseINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Gitte Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere