19. augustEndring i eierkretsenSW Holding 2 Danmark ApSGitte Warming registrert som reell eier av SW Holding 2 Danmark ApS.Se mere
29. juliGitte Warming slutter som adm. direktørScandinavian Talent Hub ApSGitte Warming slutter som adm. direktør i Scandinavian Talent Hub ApS.Se mere
29. juliEndring i eierkretsenScandinavian Talent Hub ApSGitte Warming er ikke lenger registrert som reell eier av Scandinavian Talent Hub ApS.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 91 Scandinavian Talent Hub ApSScandinavian Talent Hub ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Gitte Warming er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. aprilNy status NORMALScandinavian Talent Hub ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Gitte Warming er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. aprilGitte Warming blir adm. direktørScandinavian Talent Hub ApSGitte Warming blir adm. direktør i Scandinavian Talent Hub ApS.Se mere
15. februarSarah Maria Nørskov forlater ledelsenScandinavian Talent Hub ApSSarah Maria Nørskov forlater ledelsen for Scandinavian Talent Hub ApS etter en periode på 5 år. Gitte Warming eier 50% av virksomheten.Se mere
15. februarNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGScandinavian Talent Hub ApSTidligere status: Normal. Gitte Warming eier 50% av virksomheten.Se mere
30. januarGitte Warming forlater ledelsenSW HOLDING DANMARK ApSGitte Warming forlater ledelsen for SW HOLDING DANMARK ApS etter en periode på 11 år.Se mere
30. januarEndring i eierkretsenSW HOLDING DANMARK ApSGitte Warming er ikke lenger registrert som reell eier av SW HOLDING DANMARK ApS.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 22.165 SW HOLDING DANMARK ApSSW HOLDING DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gitte Warming er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2023Underskudd på DKK 221 Scandinavian Talent Hub ApSScandinavian Talent Hub ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Gitte Warming eier 50% av virksomheten.Se mere
22. desember 2022Endring i eierkretsenScandinavian Talent Hub ApSGitte Warming øker sitt reelle eierskap av Scandinavian Talent Hub ApS.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 15.823 SW HOLDING DANMARK ApSSW HOLDING DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gitte Warming er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2021Underskudd på DKK 6.321 Scandinavian Talent Hub ApSScandinavian Talent Hub ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Gitte Warming eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. mars 2021Overskudd på DKK 7.289 SW HOLDING DANMARK ApSSW HOLDING DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gitte Warming er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Underskudd på DKK 46.102 Scandinavian Talent Hub ApSScandinavian Talent Hub ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. februar 2019 til 30. juni. Gitte Warming eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 154.880 SW HOLDING DANMARK ApSSW HOLDING DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gitte Warming er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2020Nytt navn: Scandinavian Talent Hub ApSQD Travel ApSQD Travel ApS skifter navn til Scandinavian Talent Hub ApS. Gitte Warming eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. oktober 2019Endring i eierkretsenQD Travel ApSBritta Bendix Ovesen registrert som reell eier av QD Travel ApS. Gitte Warming eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere