31. oktober 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Kejser sausage ApSKejser sausage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 429.512 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.Kejser sausage ApSKejser sausage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 401.528 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.Kejser sausage ApSKejser sausage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 30.192 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2020Overskudd på DKK 532.411 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2020Overskudd på DKK 225.279 Kejser sausage ApSKejser sausage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. januar 2020Overskudd på DKK 69.531 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.Kejser sausage ApSKejser sausage ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mai 2018 til 30. september 2019. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. september 2019Endring i eierkretsenKejser sausage ApSMorten Piltoft Johansen registrert som reell eier av Kejser sausage ApS. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mars 2019Overskudd på DKK 1.416 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2018Endring i eierkretsenKejser sausage ApSGlenn Kejser registrert som reell eier av Kejser sausage ApS.Se mere
11. mai 2018StiftelseKejser sausage ApSKejser sausage ApS stiftes i bransjen detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder. Glenn Kejser er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2018Underskudd på DKK 1.543 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2017Underskudd på DKK 29.505 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2016Overskudd på DKK 20.127 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2015Underskudd på DKK 48.733 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2014Overskudd på DKK 27.323 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2013Underskudd på DKK 10.400 REKLAMEKUNST ApSREKLAMEKUNST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Glenn Kejser er medlem af ledelsen.Se mere