8. januar 1999John Christian Holm Rasmussen blir med i styretIkea A/SJohn Christian Holm Rasmussen erstatter Goran Tomas Blomqvist i styret for Ikea A/S etter en periode på 32 år.Se mere
1. september 1998Ian Vincent Duffy blir med i styretIkea A/SIan Vincent Duffy erstatter Hans Christian Korsgård Madsen i styret for Ikea A/S etter en periode på 32 år. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 1998Ian Vincent Duffy blir med i ledelsenIkea A/SIan Vincent Duffy erstatter Hans Christian Korsgård Madsen i ledelsen for Ikea A/S etter en periode på 32 år. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
2. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortIkea A/SIkea A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1996 til 31. august 1997. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
15. januar 1998Anders Gunnar Dahlvig blir med i styretIkea A/SAnders Gunnar Dahlvig erstatter Lars Erik Bengt Larsson i styret for Ikea A/S etter en periode på 31 år. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
20. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortIkea A/SIkea A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1995 til 31. august 1996. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
31. januar 1997Carl Staffan Brunde blir med i styretIkea A/SCarl Staffan Brunde erstatter Lars Torsten Bråberg i styret for Ikea A/S etter en periode på 8 måneder. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 1996Lars Torsten Bråberg blir med i styretIkea A/SLars Torsten Bråberg blir med i styret for Ikea A/S. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortIkea A/SIkea A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1994 til 31. august 1995. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
9. februar 1996Nytt navn: Ikea A/SIKEA HANDELSSELSKAB ApSIKEA HANDELSSELSKAB ApS skifter navn til Ikea A/S. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
7. februar 1996Goran Tomas Blomqvist forlater styretIKEA A/SGoran Tomas Blomqvist forlater styret for IKEA A/S etter en periode på 22 år.Se mere
2. november 1995Nytt navn: IKEA HANDELSSELSKAB ApSIKEA HANDELSSELSKAB A/SIKEA HANDELSSELSKAB A/S skifter navn til IKEA HANDELSSELSKAB ApS. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
26. september 1995Palle Hvass Dige forlater styretIKEA HANDELSSELSKAB A/SPalle Hvass Dige forlater styret for IKEA HANDELSSELSKAB A/S etter en periode på 29 år. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
26. september 1995Palle Hvass Dige forlater styretIKEA A/SPalle Hvass Dige forlater styret for IKEA A/S etter en periode på 22 år. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
14. november 1994Goran Tomas Blomqvist forlater styretIKEA HANIM A/SGoran Tomas Blomqvist forlater styret for IKEA HANIM A/S etter en periode på 11 år.Se mere
13. oktober 1994Goran Tomas Blomqvist forlater styretSKÆLSKØR FOLIERING AF 11.2.94 A/SGoran Tomas Blomqvist forlater styret for SKÆLSKØR FOLIERING AF 11.2.94 A/S etter en periode på 88 år.Se mere
11. mars 1994Nytt navn: SKÆLSKØR FOLIERING AF 11.2.94 A/SCARL MEDING A/SCARL MEDING A/S skifter navn til SKÆLSKØR FOLIERING AF 11.2.94 A/S. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
10. mars 1994Stig Erik Lennart Holmquist forlater styretCARL MEDING A/SStig Erik Lennart Holmquist forlater styret for CARL MEDING A/S etter en periode på 88 år. Goran Tomas Blomqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mars 1994Arne Holst-Christensen forlater ledelsenCARL MEDING A/SArne Holst-Christensen forlater ledelsen for CARL MEDING A/S etter en periode på 88 år. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere
25. januar 1994John Christian Holm Rasmussen forlater ledelsenIKEA HANIM A/SJohn Christian Holm Rasmussen forlater ledelsen for IKEA HANIM A/S etter en periode på 10 år. Goran Tomas Blomqvist er medlem av styret.Se mere