31. mai 2001Kim Christer Michael Lindgren blir ny styrelederMARIOFF ApSKim Christer Michael Lindgren erstatter Goran Wilhelm Sundholm som styreleder hos MARIOFF ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortMARIOFF ApSMARIOFF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 31. desember 1999. Goran Wilhelm Sundholm er styreleder.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortMARIOFF ApSMARIOFF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 30. juni 1999. Goran Wilhelm Sundholm er styreleder.Se mere
20. juni 1998Nytt navn: MARIOFF ApSPBH 26.091 ApSPBH 26.091 ApS skifter navn til MARIOFF ApS. Goran Wilhelm Sundholm er styreleder.Se mere
19. juni 1998Goran Wilhelm Sundholm blir med i styretPBH 26.091 ApSGoran Wilhelm Sundholm blir med i styret for PBH 26.091 ApS.Se mere
19. juni 1998Jens Frandsen blir med i ledelsenPBH 26.091 ApSJens Frandsen erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for PBH 26.091 ApS etter en periode på 6 måneder. Goran Wilhelm Sundholm er styreleder.Se mere