17. april 1998Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONGRAVEN 3 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation.
1. november 1997Flere forlater styretGRAVEN 3 ApS5 medlemmer forlater styret for GRAVEN 3 ApS.Johan Vondriak RichterForlater etter en periode på 12 årArne EgeskjoldForlater etter en periode på 12 årArne Torben HansenForlater etter en periode på 12 årDan ChristensenForlater etter en periode på 12 årNiels ViumForlater etter en periode på 12 år
1. november 1997Arne Egeskjold forlater ledelsenGRAVEN 3 ApSArne Egeskjold forlater ledelsen for GRAVEN 3 ApS etter en periode på 12 år.
23. juni 1994Verner Anders Lindberg Kjær forlater styretGRAVEN 3 ApSVerner Anders Lindberg Kjær forlater styret for GRAVEN 3 ApS etter en periode på 8 år.
22. november 1988Nytt navn: GRAVEN 3 ApSFRILAND AF 14. MARTS 1986 ApSFRILAND AF 14. MARTS 1986 ApS skifter navn til GRAVEN 3 ApS.
21. november 1988Flere forlater styretFRILAND AF 14. MARTS 1986 ApS3 medlemmer forlater styret for FRILAND AF 14. MARTS 1986 ApS.Frede Lyngfeldt ThomsenForlater etter en periode på 3 årHenning Østergaard LaursenForlater etter en periode på 3 årPoul-Børge Johansen KochForlater etter en periode på 3 år
21. november 1988Henning Østergaard Laursen forlater ledelsenFRILAND AF 14. MARTS 1986 ApSHenning Østergaard Laursen forlater ledelsen for FRILAND AF 14. MARTS 1986 ApS etter en periode på 3 år.
19. februar 1987Nytt navn: FRILAND AF 14. MARTS 1986 ApSJUT NR. 20 ApSJUT NR. 20 ApS skifter navn til FRILAND AF 14. MARTS 1986 ApS.
14. mars 1986StiftelseJUT NR. 20 ApSJUT NR. 20 ApS stiftes i 1986.Adressec/o Kjær & Richter A/SMejlgade 78000 Aarhus CPersonerArne EgeskjoldDirektør, styremedlemHenning Østergaard LaursenDirektør, styremedlemArne Torben HansenStyremedlemDan ChristensenStyremedlemFrede Lyngfeldt ThomsenStyremedlemJohan Vondriak RichterStyrelederNiels ViumStyremedlemPoul-Børge Johansen KochStyremedlemVerner Anders Lindberg KjærStyremedlem