17. desember 2013Gregers Hansen forlater ledelsenDONDE HOLDING ApSGregers Hansen forlater ledelsen for DONDE HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
9. november 2012Overskudd på DKK 253.955 DONDE HOLDING ApSDONDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2012Lars Wiberg blir med i ledelsenIMPACT MEDIA ApSLars Wiberg erstatter Gregers Hansen i ledelsen for IMPACT MEDIA ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortDONDE HOLDING ApSDONDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortIMPACT MEDIA ApSIMPACT MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2011AdresseendringIMPACT MEDIA ApSIMPACT MEDIA ApS flytter fra Rødovre til Gentofte. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortDONDE HOLDING ApSDONDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. januar 2009 til 30. juni. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortIMPACT MEDIA ApSIMPACT MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. januar 2009 til 30. juni. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2009Gregers Hansen forlater ledelsenG&M GROUP ApSGregers Hansen forlater ledelsen for G&M GROUP ApS etter en periode på 2 år.Se mere
6. mai 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGG&M GROUP ApSTidligere status: Normal. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2009StiftelseDONDE HOLDING ApSDONDE HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2009StiftelseIMPACT MEDIA ApSIMPACT MEDIA ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknikG&M GROUP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2007StiftelseG&M GROUP ApSG&M GROUP ApS stiftes i bransjen uoplyst. Gregers Hansen er medlem af ledelsen.Se mere