16. maiOverskudd på DKK 3,6 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2023 · AmagerLIVRøde tal forsvandt Minus hos Gregers Fastrup ApS er forvandlet til gevinstLes artikkel
23. oktober 2023Overskudd på DKK 176.658 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 7,4 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2022Underskudd på DKK 20.248 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 6,0 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2022Tobias Wandrup forlater styretØRGREEN OPTICS A/STobias Wandrup forlater styret for ØRGREEN OPTICS A/S etter en periode på 15 år. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2022Overskudd på DKK 119.899 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2021Overskudd på DKK 844.971 ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2021Underskudd på DKK 16.516 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.GREGERS FASTRUP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2020Overskudd på DKK 6,5 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020AdresseendringØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S flytter til ny adresse i København K. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2020Overskudd på DKK 257.952 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2019Overskudd på DKK 5,8 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2019Kristian Wendelboe forlater styretØRGREEN OPTICS A/SKristian Wendelboe forlater styret for ØRGREEN OPTICS A/S etter en periode på 16 år. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2018Overskudd på DKK 387.978 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2018Overskudd på DKK 5,7 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2018Overskudd på DKK 397.429 GREGERS FASTRUP ApSGREGERS FASTRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2017Overskudd på DKK 7,6 mio.ØRGREEN OPTICS A/SØRGREEN OPTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gregers Hvidbak Fastrup er medlem af ledelsen.Se mere