FONDEN MESSE C offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
Peter Lassen erstatter Rikke Vestergaard i styret for FONDEN MESSE C etter en periode på 9 år. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
FONDEN MESSE C offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
FONDEN MESSE C offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
FONDEN MESSE C offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Grete Grünberger Højgaard Frank er styreleder.
Birgitte Hee Olesen forlater ledelsen for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK etter en periode på 8 år. Grete Grünberger Højgaard Frank er styreleder.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Grete Grünberger Højgaard Frank er styreleder.
FONDEN MESSE C offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
Carsten Sørensen erstatter Søren Brøndum Rasmussen i styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK etter en periode på 2 år. Grete Grünberger Højgaard Frank er fortsatt styreleder.
Klaus Gjørtsvang Andersen erstatter Thomas Graversen i styret for FONDEN MESSE C etter en periode på 8 år. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Grete Grünberger Højgaard Frank er styreleder.
FONDEN MESSE C offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Grete Grünberger Højgaard Frank er adm. direktør i virksomheten.
Irmela Maria Renate Heinsius forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK etter en periode på 9 måneder. Grete Grünberger Højgaard Frank er fortsatt styreleder.