23. mai 2003Hans-Otto Andersen blir med i styretC. JOHANSEN A/SHans-Otto Andersen erstatter Grete Thora Johansen Schreiber i styret for C. JOHANSEN A/S etter en periode på 34 år.Se mere
18. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
9. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
31. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
29. mars 2000AdresseendringC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S flytter fra Tikøb til Helsingør. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
6. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
4. mars 1998Anne Mette Sørensen blir med i styretC. JOHANSEN A/SAnne Mette Sørensen erstatter Leif Nielsen i styret for C. JOHANSEN A/S etter en periode på 29 år. Grete Thora Johansen Schreiber er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
6. desember 1996Grete Thora Johansen Schreiber slutter som adm. direktørC. JOHANSEN A/SGrete Thora Johansen Schreiber slutter som adm. direktør i C. JOHANSEN A/S.Se mere
28. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
17. mai 1994Jørgen Henrik Johansen forlater styretC. JOHANSEN A/SJørgen Henrik Johansen forlater styret for C. JOHANSEN A/S etter en periode på 25 år. Grete Thora Johansen Schreiber er fortsatt styremedlem.Se mere
7. september 1988Johanne Lovise Johansen forlater styretC. JOHANSEN A/SJohanne Lovise Johansen forlater styret for C. JOHANSEN A/S etter en periode på 19 år. Grete Thora Johansen Schreiber er fortsatt styremedlem.Se mere
7. september 1988Johanne Lovise Johansen forlater ledelsenC. JOHANSEN A/SJohanne Lovise Johansen forlater ledelsen for C. JOHANSEN A/S etter en periode på 19 år. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere
1. mai 1969StiftelseC. JOHANSEN A/SC. JOHANSEN A/S stiftes i bransjen finansieringsvirksomhed i øvrigt. Grete Thora Johansen Schreiber er medlem av styret.Se mere