3. juniOverskudd på DKK 19.854 Medicinsk Vægtkontrol ApSMedicinsk Vægtkontrol ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 518.935 Grit Klan Holding ApSGrit Klan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
17. februarOverskudd på DKK 811.350 KLINIK HELLERUP ApSKLINIK HELLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
19. januarAdresseendringEnergy Group ApSEnergy Group ApS flytter fra Charlottenlund til Holte. Grit Højer Klan er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2023StiftelseEnergy Group ApSEnergy Group ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Grit Højer Klan er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 53.375 Medicinsk Vægtkontrol ApSMedicinsk Vægtkontrol ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. mars 2022 til 31. desember 2022. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.KLINIK HELLERUP ApSKLINIK HELLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2023Overskudd på DKK 629.876 Grit Klan Holding ApSGrit Klan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2022Overskudd på DKK 706.652 Grit Klan Holding ApSGrit Klan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.KLINIK HELLERUP ApSKLINIK HELLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2022StiftelseMedicinsk Vægtkontrol ApSMedicinsk Vægtkontrol ApS stiftes i bransjen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabGrit Klan Holding ApSGrit Klan Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Grit Klan Holding ApS. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2021Overskudd på DKK 715.534 Grit Klan Holding IVSGrit Klan Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2021Overskudd på DKK 1,6 mio.KLINIK HELLERUP ApSKLINIK HELLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Grit Klan Holding IVSTidligere bransje: Uoplyst. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 487.971 Grit Klan Holding IVSGrit Klan Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.KLINIK HELLERUP ApSKLINIK HELLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Overskudd på DKK 293.375 Grit Klan Holding IVSGrit Klan Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2019Overskudd på DKK 1,0 mio.KLINIK HELLERUP ApSKLINIK HELLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2018Underskudd på DKK 22.000 Grit Klan Holding IVSGrit Klan Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 31. desember 2017. Grit Højer Klan er medlem af ledelsen.Se mere