1. septemberJesper Sæderup Lindeløv blir adm. direktørSiccaDania Denmark A/SJesper Sæderup Lindeløv blir adm. direktør i SiccaDania Denmark A/S. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
31. augustLone Thiel Høgholt slutter som adm. direktørSiccaDania Denmark A/SLone Thiel Høgholt slutter som adm. direktør i SiccaDania Denmark A/S. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
2. augustUnderskudd på DKK 1,3 mio.SiccaDania Denmark A/SSiccaDania Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 30. juni 2023 til 31. desember 2023. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
1. augustUnderskudd på DKK 8,7 mio.SD Venture Holding ApSSD Venture Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
29. juliUnderskudd på DKK 1,9 mio.SD Venture Horizon ApSSD Venture Horizon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
29. juliOverskudd på DKK 1,3 mio.SD Venture Olextra ApSSD Venture Olextra ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 3,3 mio.DAO AVIATION A/SDAO AVIATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er styreleder.Se mere
27. juniNicolai Christen Dyhr forlater styretSiccaDania Denmark A/SNicolai Christen Dyhr forlater styret for SiccaDania Denmark A/S etter en periode på 12 måneder. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er fortsatt styremedlem.Se mere
28. november 2023Lone Thiel Høgholt blir adm. direktørSiccaDania Denmark A/SLone Thiel Høgholt blir adm. direktør i SiccaDania Denmark A/S. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
26. november 2023Gudleiv Mæhlum Bjørklund forlater styretSiccaDania Holding ApSGudleiv Mæhlum Bjørklund forlater styret for SiccaDania Holding ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
26. november 2023Nytt navn: SiccaDania Denmark A/SSiDania A/SSiDania A/S skifter navn til SiccaDania Denmark A/S. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
20. november 2023Karstein Norlund blir adm. direktørSD Venture Horizon ApSKarstein Norlund blir adm. direktør i SD Venture Horizon ApS. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
20. november 2023AdresseendringSD Venture Horizon ApSSD Venture Horizon ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
16. november 2023AdresseendringSD Venture Holding ApSSD Venture Holding ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
16. november 2023AdresseendringSD Venture Olextra ApSSD Venture Olextra ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
15. november 2023Karstein Norlund blir adm. direktørSD Venture Olextra ApSKarstein Norlund blir adm. direktør i SD Venture Olextra ApS. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
4. november 2023Michael Christian Karl Oesterle forlater ledelsenSiDania A/SMichael Christian Karl Oesterle forlater ledelsen for SiDania A/S etter en periode på 4 måneder. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Lone Thiel Høgholt forlater ledelsenSD Venture Olextra ApSLone Thiel Høgholt forlater ledelsen for SD Venture Olextra ApS etter en periode på 4 måneder. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Lone Thiel Høgholt forlater ledelsenSD Venture Horizon ApSLone Thiel Høgholt forlater ledelsen for SD Venture Horizon ApS etter en periode på 4 måneder. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere
10. august 2023Underskudd på DKK 2,4 mio.SD Venture Holding ApSSD Venture Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gudleiv Mæhlum Bjørklund er medlem av styret.Se mere