20. juni 2017Guido Jozef G. Bollue forlater ledelsenSSP TECHNOLOGY HOLDING ApSGuido Jozef G. Bollue forlater ledelsen for SSP TECHNOLOGY HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. mai 2016Underskudd på DKK 21 mio.SSP TECHNOLOGY HOLDING ApSSSP TECHNOLOGY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Guido Jozef G. Bollue er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2015Underskudd på DKK 103 mio.SSP TECHNOLOGY HOLDING ApSSSP TECHNOLOGY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Guido Jozef G. Bollue er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2015Guido Jozef G. Bollue blir med i ledelsenSSP TECHNOLOGY HOLDING ApSGuido Jozef G. Bollue erstatter Morten Stadil i ledelsen for SSP TECHNOLOGY HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere