5. februar 2001Gull-Britt Irene Margaretha Olsson forlater styretGULDFYND DANMARK A/SGull-Britt Irene Margaretha Olsson forlater styret for GULDFYND DANMARK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
24. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortGULDFYND DANMARK A/SGULDFYND DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
5. januar 2000AdresseendringGULDFYND DANMARK A/SGULDFYND DANMARK A/S flytter fra København S til København K. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1999Ny bransje: UoplystGULDFYND DANMARK A/STidligere bransje: Guldsmede- og juvelerforretninger. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortGULDFYND DANMARK A/SGULDFYND DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
22. mars 1999Per Halvar Andreas Falkenmark blir med i styretGULDFYND DANMARK A/SPer Halvar Andreas Falkenmark erstatter Mats Torsten Wallin i styret for GULDFYND DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mars 1999Per Halvar Andreas Falkenmark blir med i ledelsenGULDFYND DANMARK A/SPer Halvar Andreas Falkenmark erstatter Mats Torsten Wallin i ledelsen for GULDFYND DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
18. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortGULDFYND DANMARK A/SGULDFYND DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
16. desember 1997Erik Tommy Malmgren blir med i styretGULDFYND DANMARK A/SErik Tommy Malmgren erstatter Hans Urban Strand i styret for GULDFYND DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGULDFYND DANMARK A/SGULDFYND DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
26. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortGULDFYND DANMARK A/SGULDFYND DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
5. august 1995Nytt navn: GULDFYND DANMARK A/SGULDFYND A/SGULDFYND A/S skifter navn til GULDFYND DANMARK A/S. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
10. mai 1994Nytt navn: GULDFYND A/SSCSK 3070 A/SSCSK 3070 A/S skifter navn til GULDFYND A/S. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
9. mai 1994Flere forlater styretSCSK 3070 A/S3 medlemmer forlater styret for SCSK 3070 A/S. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 1994Steen Schierbeck forlater ledelsenSCSK 3070 A/SSteen Schierbeck forlater ledelsen for SCSK 3070 A/S etter en periode på 4 måneder. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere
1. januar 1994StiftelseSCSK 3070 A/SSCSK 3070 A/S stiftes i bransjen guldsmede- og juvelerforretninger. Gull-Britt Irene Margaretha Olsson er medlem av styret.Se mere