19. mai 2020Gunnar David Mohr forlater styretATLANTIC PARTNER A/SGunnar David Mohr forlater styret for ATLANTIC PARTNER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
11. mai 2020Anders Kristian Høgh Sønnichsen forlater styretATLANTIC PARTNER A/SAnders Kristian Høgh Sønnichsen forlater styret for ATLANTIC PARTNER A/S etter en periode på 3 år. Gunnar David Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mai 2020Endring i eierkretsenATLANTIC PARTNER A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av ATLANTIC PARTNER A/S. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2019Endring i eierkretsenATLANTIC PARTNER A/SHenrik Hvolbæk er ikke lenger registrert som reell eier av ATLANTIC PARTNER A/S. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
12. september 2019Poul Johan Sundberg Michelsen blir ny styrelederATLANTIC PARTNER A/SPoul Johan Sundberg Michelsen erstatter Henrik Hvolbæk som styreleder hos ATLANTIC PARTNER A/S etter en periode på 3 år. Gunnar David Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
21. juni 2019Overskudd på DKK 380.792 ATLANTIC PARTNER A/SATLANTIC PARTNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
6. juli 2018Overskudd på DKK 441.045 ATLANTIC PARTNER A/SATLANTIC PARTNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
20. juni 2018Endring i eierkretsenATLANTIC PARTNER A/SHenrik Hvolbæk registrert som reell eier av ATLANTIC PARTNER A/S. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
13. juli 2017Overskudd på DKK 659.284 ATLANTIC PARTNER A/SATLANTIC PARTNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
20. juni 2017Anders Kristian Høgh Sønnichsen blir med i styretATLANTIC PARTNER A/SAnders Kristian Høgh Sønnichsen erstatter Geert Jørgensen i styret for ATLANTIC PARTNER A/S etter en periode på 26 år. Gunnar David Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
23. august 2016Overskudd på DKK 826.067 ATLANTIC PARTNER A/SATLANTIC PARTNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Gunnar David Mohr er medlem av styret.Se mere
31. mars 2016Gunnar David Mohr blir med i styretATLANTIC PARTNER A/SGunnar David Mohr blir med i styret for ATLANTIC PARTNER A/S.Se mere