3. januar 2003Jesper Boe Sørensen blir med i styretLJB A/SJesper Boe Sørensen erstatter Gunnar Kjeld Sørensen i styret for LJB A/S etter en periode på 13 år.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: UoplystMIDTFYNS TÆPPER A/STidligere bransje: Tæppeforretninger. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
12. mars 1997Endring i eierkretsenMIDTFYNS TÆPPER A/SOve Bent Sørensen registrert som reell eier av MIDTFYNS TÆPPER A/S. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1990StiftelseMIDTFYNS TÆPPER A/SMIDTFYNS TÆPPER A/S stiftes i bransjen tæppeforretninger. Gunnar Kjeld Sørensen er medlem av styret.Se mere