3. mai 2007Gunnar Knutsen forlater styretMOLEX KNUTSEN DANMARK A/SGunnar Knutsen forlater styret for MOLEX KNUTSEN DANMARK A/S etter en periode på 15 år.Se mere
21. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
9. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
20. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
22. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
17. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortMOLEX G. ØSTERVIG A/SMOLEX G. ØSTERVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 31. desember 1995. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
26. mai 1993Nytt navn: MOLEX G. ØSTERVIG A/SA/S PSE 38 NR. 1550A/S PSE 38 NR. 1550 skifter navn til MOLEX G. ØSTERVIG A/S. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
25. mai 1993Flere forlater styretA/S PSE 38 NR. 15503 medlemmer forlater styret for A/S PSE 38 NR. 1550. Gunnar Knutsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 1993Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 38 NR. 1550Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 38 NR. 1550 etter en periode på 10 måneder. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere
1. august 1992StiftelseA/S PSE 38 NR. 1550A/S PSE 38 NR. 1550 stiftes i bransjen engroshandel med el-installationsmateriel. Gunnar Knutsen er medlem av styret.Se mere