26. august 2020Gunnar Rydning forlater ledelsenCUMASA VC GP ApSGunnar Rydning forlater ledelsen for CUMASA VC GP ApS etter en periode på 10 år.Se mere
29. april 2020Underskudd på EUR 10.926 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2019Underskudd på EUR 10.480 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2018Underskudd på EUR 12.886 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2017Underskudd på EUR 7.038 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2016Underskudd på EUR 7.944 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2015Underskudd på EUR 3.193 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2014Underskudd på EUR 15.649 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 2013AdresseendringCUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS flytter fra København V til København Ø. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2013Underskudd på DKK 12.046 CUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2012Ny bransje: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidlingCUMASA VC GP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortCUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortCUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2010 til 31. desember 2010. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2010StiftelseCUMASA VC GP ApSCUMASA VC GP ApS stiftes i bransjen uoplyst. Gunnar Rydning er medlem af ledelsen.Se mere