3. oktober 2018Gunnar St. Olafsson forlater styretBANDAGIST.DK ApSGunnar St. Olafsson forlater styret for BANDAGIST.DK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. mai 2018Overskudd på DKK 369.392 BANDAGIST.DK ApSBANDAGIST.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gunnar St. Olafsson er medlem av styret.Se mere
14. februar 2017Overskudd på DKK 385.945 BANDAGIST.DK ApSBANDAGIST.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gunnar St. Olafsson er medlem av styret.Se mere
24. mars 2016Overskudd på DKK 335.676 BANDAGIST.DK ApSBANDAGIST.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gunnar St. Olafsson er medlem av styret.Se mere
4. februar 2016Thorvaldur Petursson forlater styretBANDAGIST.DK ApSThorvaldur Petursson forlater styret for BANDAGIST.DK ApS etter en periode på 9 år. Gunnar St. Olafsson er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 2015Gunnar St. Olafsson blir med i styretBANDAGIST.DK ApSGunnar St. Olafsson blir med i styret for BANDAGIST.DK ApS.Se mere