7. juni 2011Gunnar Svendsen forlater ledelsenANNE GADE ApSGunnar Svendsen forlater ledelsen for ANNE GADE ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. april 2010StiftelseGUNNAR SVENDSEN IMPORT OG HANDEL ApSGUNNAR SVENDSEN IMPORT OG HANDEL ApS stiftes i bransjen engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Gunnar Svendsen forlater ledelsenGUNNAR SVENDSEN ApSGunnar Svendsen forlater ledelsen for GUNNAR SVENDSEN ApS etter en periode på 14 år.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2005AdresseendringGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS flytter fra Kvistgård til Tikøb. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2003Regnskap for 2002 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortGUNNAR SVENDSEN ApSGUNNAR SVENDSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 1992Nytt navn: GUNNAR SVENDSEN ApSApS KBUS 38 NR. 1840ApS KBUS 38 NR. 1840 skifter navn til GUNNAR SVENDSEN ApS. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 1840Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 1840 etter en periode på 5 måneder. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1991StiftelseApS KBUS 38 NR. 1840ApS KBUS 38 NR. 1840 stiftes i bransjen gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed. Gunnar Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere