30. juniOverskudd på DKK 2,7 mio.KW Energi A/SKW Energi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 570.652 OUA-Slagtesvin ApSOUA-Slagtesvin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gunnar Wildenschild eier 49% av virksomheten.Se mere
22. juniOverskudd på DKK 236.571 Borsbøl ApSBorsbøl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 201.109 OUA-Slagtesvin ApSOUA-Slagtesvin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gunnar Wildenschild eier 49% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.KW Energi A/SKW Energi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 235.296 Borsbøl ApSBorsbøl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.KW Energi A/SKW Energi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 186.268 Borsbøl ApSBorsbøl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2022Overskudd på DKK 671.054 OUA-Slagtesvin ApSOUA-Slagtesvin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gunnar Wildenschild eier 49% av virksomheten.Se mere
21. april 2021Underskudd på DKK 5.655 Borsbøl ApSBorsbøl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.KW Energi A/SKW Energi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2021Overskudd på DKK 519.831 OUA-Slagtesvin ApSOUA-Slagtesvin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gunnar Wildenschild eier 49% av virksomheten.Se mere
22. juni 2020Overskudd på DKK 608.880 KW Energi A/SKW Energi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2020Underskudd på DKK 5.079 Borsbøl ApSBorsbøl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2020Underskudd på DKK 105.010 OUA-Slagtesvin ApSOUA-Slagtesvin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gunnar Wildenschild eier 49% av virksomheten.Se mere
1. januar 2020Philip Staugaard Wildenschild blir med i ledelsenOUA-Slagtesvin ApSPhilip Staugaard Wildenschild erstatter Gunnar Wildenschild i ledelsen for OUA-Slagtesvin ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenOUA-Slagtesvin ApSGunnar Wildenschild reduserer sitt reelle eierskap av OUA-Slagtesvin ApS.Se mere
31. desember 2019Endring i eierkretsenKW Energi A/SGunnar Wildenschild øker sitt reelle eierskap av KW Energi A/S.Se mere
27. mai 2019Regnskap for 2018 offentligjortBorsbøl ApSBorsbøl ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juni 2018 til 31. desember 2018. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 270.130 OUA-Slagtesvin ApSOUA-Slagtesvin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gunnar Wildenschild er medlem af ledelsen.Se mere