25. august 2017Michael Nielsen blir med i styretMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGMichael Nielsen erstatter Gunner Thorsen i styret for MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG etter en periode på 5 år.Se mere
7. mars 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2014Overskudd på DKK 997.489 MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
20. mars 2014Jan Hedelund Lindsten forlater styretMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGJan Hedelund Lindsten forlater styret for MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG etter en periode på 4 år. Gunner Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2013Gustav Holstejn Johansen blir med i styretMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGGustav Holstejn Johansen erstatter Jørgen Dahl i styret for MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG etter en periode på 8 år. Gunner Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2013Jan Ryberg blir med i ledelsenMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGJan Ryberg erstatter Jørgen Dahl i ledelsen for MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG etter en periode på 8 år. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2013Overskudd på DKK 1,0 mio.MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
12. november 2012Jan Ryberg blir med i styretMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGJan Ryberg erstatter Kurt Weis i styret for MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG etter en periode på 8 år. Gunner Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2012Endring i eierkretsenMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG2 nye personer registrert som reelle eier av MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2012Gunner Thorsen blir med i styretMALERNES AKTIESELSKAB, AALBORGGunner Thorsen erstatter Kurt Jensen i styret for MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG etter en periode på 8 år.Se mere
28. april 2005Gunner Thorsen forlater styretMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGGunner Thorsen forlater styret for MALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG etter en periode på 10 år.Se mere
17. januar 2005Ny bransje: UoplystMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGTidligere bransje: Malerforretninger. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Jørgen Dahl blir med i ledelsenMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGJørgen Dahl blir med i ledelsen for MALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2004Jakob Jensen forlater ledelsenMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGJakob Jensen forlater ledelsen for MALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG etter en periode på 9 år. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2003Erstatning i styretMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG4 endringer i styret for MALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG. Gunner Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Gunner Thorsen er medlem av styret.Se mere
13. september 2002Mogens Rosenvinge blir med i styretMALERNES AKTIESELSKAB. AALBORGMogens Rosenvinge blir med i styret for MALERNES AKTIESELSKAB. AALBORG. Gunner Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere