14. mai 2014Gurli Karmisholt forlater styretLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SGurli Karmisholt forlater styret for LADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S etter en periode på 57 år.Se mere
14. mai 2014Gurli Karmisholt forlater ledelsenLADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApSGurli Karmisholt forlater ledelsen for LADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
14. mai 2014Niels Aage Ladekjær-Mikkelsen blir med i ledelsenLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SNiels Aage Ladekjær-Mikkelsen erstatter Gurli Karmisholt i ledelsen for LADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S etter en periode på 15 år.Se mere
15. juni 2013Underskudd på DKK 2,7 mio.LADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApSLADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. oktober 2012 til 31. desember 2012. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2013Overskudd på DKK 644.901 LADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2012AdresseendringLADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApSLADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApS flytter fra Aarhus C til Ikast. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2012Gurli Karmisholt blir med i ledelsenLADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApSGurli Karmisholt blir med i ledelsen for LADEKJÆR-MIKKELSENS FABRIKKER HOLDING ApS.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2006Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/STidligere bransje: Uoplyst. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2002AdresseendringLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S flytter til ny adresse i Ikast. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/SLADEKJÆR MIKKELSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Gurli Karmisholt er medlem af ledelsen.Se mere