30. septemberAdresseendringSOS International A/SSOS International A/S flytter fra Frederiksberg til København S. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 66 mio.SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
24. aprilErstatning i styretSOS International A/S6 endringer i styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 34 mio.SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
26. april 2023Helene Korsgaard Christiansen blir med i styretSOS International A/SHelene Korsgaard Christiansen blir med i styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
15. august 2022Rune Hoff blir med i styretSOS International A/SRune Hoff blir med i styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2022Flere forlater styretSOS International A/S2 medlemmer forlater styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 108 mio.SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
28. april 2022Erstatning i styretSOS International A/S3 endringer i styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2022Helle Mimi Bladmose forlater styretSOS International A/SHelle Mimi Bladmose forlater styret for SOS International A/S etter en periode på 3 år. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 2022Jan Sigurður Christensen blir adm. direktørSOS International A/SJan Sigurður Christensen erstatter Jesper Mørch Sørensen som adm. direktør i SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
4. juni 2021Underskudd på DKK 78 mio.SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
5. mai 2021Jesper Mørch Sørensen blir adm. direktørSOS International A/SJesper Mørch Sørensen erstatter Niels Krag Printz som adm. direktør i SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Erstatning i styretSOS International A/S8 endringer i styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2020Overskudd på DKK 2,1 mio.SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere
7. mai 2020Therese Rønneberg-Østrem blir med i styretSOS International A/STherese Rønneberg-Østrem erstatter Sigurd Ivar Austin i styret for SOS International A/S etter en periode på 5 år. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
22. april 2020Gunnel Birgitta Karlsson blir med i styretSOS International A/SGunnel Birgitta Karlsson erstatter Ann Ingrid Sommer i styret for SOS International A/S etter en periode på 12 år. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
11. desember 2019Mads Bergholt Andersen blir med i styretSOS International A/SMads Bergholt Andersen blir med i styret for SOS International A/S. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
5. desember 2019Rikard Alexander Livman forlater styretSOS International A/SRikard Alexander Livman forlater styret for SOS International A/S etter en periode på 9 år. Gustaf Johan Sjöström er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 2019Overskudd på DKK 5,0 mio.SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gustaf Johan Sjöström er medlem av styret.Se mere