17. mai 2010Gülden Ipek forlater ledelsenDRIFTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 2008 ApSGülden Ipek forlater ledelsen for DRIFTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 2008 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
5. februar 2010Ny status UNDER KONKURSDRIFTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 2008 ApSTidligere status: Normal. Gülden Ipek er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2009Gülden Ipek forlater styretMARCO POLO RANDERS A/SGülden Ipek forlater styret for MARCO POLO RANDERS A/S etter en periode på 5 år.Se mere
10. november 2009Gülden Ipek forlater ledelsenBOZZ HOLDING ApSGülden Ipek forlater ledelsen for BOZZ HOLDING ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
27. mai 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBOZZ HOLDING ApSTidligere status: Normal. Gülden Ipek er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2009Gülden Ipek blir med i ledelsenDRIFTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 2008 ApSGülden Ipek erstatter Rasmus Brun Thomsen i ledelsen for DRIFTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 2008 ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
3. februar 2009StiftelseBOZZ HOLDING ApSBOZZ HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Gülden Ipek er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Ny status UNDER KONKURSMARCO POLO RANDERS A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Gülden Ipek er medlem av styret.Se mere
7. mai 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMARCO POLO RANDERS A/STidligere status: Normal. Gülden Ipek er medlem av styret.Se mere
8. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortMARCO POLO RANDERS A/SMARCO POLO RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Gülden Ipek er medlem av styret.Se mere
6. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortMARCO POLO RANDERS A/SMARCO POLO RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Gülden Ipek er medlem av styret.Se mere
4. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortMARCO POLO RANDERS A/SMARCO POLO RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Gülden Ipek er medlem av styret.Se mere
23. februar 2005Gülden Ipek blir med i styretMARCO POLO RANDERS A/SGülden Ipek blir med i styret for MARCO POLO RANDERS A/S.Se mere
23. februar 2005Ny selskapsform AktieselskabMARCO POLO RANDERS A/SMARCO POLO RANDERS ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til MARCO POLO RANDERS A/S. Gülden Ipek er medlem av styret.Se mere