NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hallgrimur Thor Sigurdsson er medlem av styret.
Brian Uhd Hansen forlater styret for NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Hallgrimur Thor Sigurdsson er fortsatt styremedlem.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hallgrimur Thor Sigurdsson er medlem av styret.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hallgrimur Thor Sigurdsson er medlem av styret.