13. mars 2016Hanna Dahlmand Andresen forlater styretSØV-FONDEN KOLDINGHanna Dahlmand Andresen forlater styret for SØV-FONDEN KOLDING etter en periode på 4 år.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 56.030 SØV-FONDEN KOLDINGSØV-FONDEN KOLDING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Hanna Dahlmand Andresen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2014Underskudd på DKK 6.252 SØV-FONDEN KOLDINGSØV-FONDEN KOLDING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanna Dahlmand Andresen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2014Erstatning i styretSØV-FONDEN KOLDING9 endringer i styret for SØV-FONDEN KOLDING. Hanna Dahlmand Andresen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juni 2013Underskudd på DKK 23.959 SØV-FONDEN KOLDINGSØV-FONDEN KOLDING offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2011 til 31. desember 2012. Hanna Dahlmand Andresen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2011StiftelseSØV-FONDEN KOLDINGSØV-FONDEN KOLDING stiftes i bransjen uoplyst. Hanna Dahlmand Andresen er medlem av styret.Se mere