31. desember 1998Hanna Jensen forlater styretAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABHanna Jensen forlater styret for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 93 år.Se mere
14. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABAMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Hanna Jensen er medlem av styret.Se mere
30. mars 1998Erstatning i styretAMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB7 endringer i styret for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB. Hanna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABAMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hanna Jensen er medlem av styret.Se mere
27. november 1996Niels Erik Nielsen blir ny styrelederAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABNiels Erik Nielsen erstatter Erik Chrintz-Hansen som styreleder hos AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 91 år. Hanna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABAMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hanna Jensen er medlem av styret.Se mere
23. februar 1994Jan Gert Andersen forlater ledelsenAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABJan Gert Andersen forlater ledelsen for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 88 år. Hanna Jensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 1991Torkild Feldvoss forlater styretAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABTorkild Feldvoss forlater styret for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 85 år. Hanna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. januar 1991Preben Egon Henning Lassen forlater styretAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABPreben Egon Henning Lassen forlater styret for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 85 år. Hanna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 1990Kate Danhardt forlater styretAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABKate Danhardt forlater styret for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 84 år. Hanna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. desember 1989Jørgen Helsberg Andersen forlater styretAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABJørgen Helsberg Andersen forlater styret for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 84 år. Hanna Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 1988Bent Stange Ipsen forlater ledelsenAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABBent Stange Ipsen forlater ledelsen for AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB etter en periode på 83 år. Hanna Jensen er medlem av styret.Se mere
27. februar 1906StiftelseAMAGERBANKEN. AKTIESELSKABAMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB stiftes i bransjen banker, sparekasser og andelskasser. Hanna Jensen er medlem av styret.Se mere