6. maiOverskudd på DKK 1,5 mio.TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
2. juli 2023Overskudd på DKK 198.248 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 549.058 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
3. august 2020Overskudd på DKK 444.655 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 319.987 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
19. juni 2018Overskudd på DKK 94.870 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 740.189 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
20. juni 2016Overskudd på DKK 818.318 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
12. juni 2015Overskudd på DKK 633.661 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2014Overskudd på DKK 721.797 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
22. juni 2014Overskudd på DKK 721.797 TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
17. juni 2013Overskudd på DKK 1,4 mio.TANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
24. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
25. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
4. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Praktiserende tandlægerTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere
5. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApSTANDLÆGE MIKAEL HUSSMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hanne Broe er medlem av styret.Se mere