1. april 2011Hanne Dorit Jensen forlater styretFREIA FORELLEN EKSPORT A/SHanne Dorit Jensen forlater styret for FREIA FORELLEN EKSPORT A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. april 2011Hanne Dorit Jensen forlater styretFREIA-GRUPPEN ApSHanne Dorit Jensen forlater styret for FREIA-GRUPPEN ApS etter en periode på 7 år.Se mere
10. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
10. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortFREIA FORELLEN EKSPORT A/SFREIA FORELLEN EKSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortFREIA FORELLEN EKSPORT A/SFREIA FORELLEN EKSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2008 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2008 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFREIA-GRUPPEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
14. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortFREIA FORELLEN EKSPORT A/SFREIA FORELLEN EKSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
22. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2006 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
22. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortFREIA FORELLEN EKSPORT A/SFREIA FORELLEN EKSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2006 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er medlem av styret.Se mere
15. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortFREIA FORELLEN EKSPORT A/SFREIA FORELLEN EKSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er medlem av styret.Se mere
15. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
12. september 2006Hanne Dorit Jensen blir med i styretFREIA FORELLEN EKSPORT A/SHanne Dorit Jensen blir med i styret for FREIA FORELLEN EKSPORT A/S.Se mere
12. september 2006Jens Sillas Jensen blir med i ledelsenFREIA FORELLEN EKSPORT A/SJens Sillas Jensen blir med i ledelsen for FREIA FORELLEN EKSPORT A/S. Hanne Dorit Jensen er medlem av styret.Se mere
22. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2004 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
14. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2003 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
28. november 2003Hanne Dorit Jensen forlater styretFREIA-GRUPPEN ApSHanne Dorit Jensen forlater styret for FREIA-GRUPPEN ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
28. november 2003StiftelseFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere
20. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortFREIA-GRUPPEN ApSFREIA-GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2002 til 31. mai. Hanne Dorit Jensen er styreleder.Se mere