5. april 2001Mogens Sparre blir med i ledelsenMOGENS SPARRE ApSMogens Sparre erstatter Hanne Dyrendom Svalgaard i ledelsen for MOGENS SPARRE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2001Ny bransje: Anden virksomhedsrådgivningSPARRE'S MINIMARKED ApSTidligere bransje: Kolonialhandel. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortSPARRE'S MINIMARKED ApSSPARRE'S MINIMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortSPARRE'S MINIMARKED ApSSPARRE'S MINIMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortSPARRE'S MINIMARKED ApSSPARRE'S MINIMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortSPARRE'S MINIMARKED ApSSPARRE'S MINIMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 1997Regnskap for 1995 offentligjortSPARRE'S MINIMARKED ApSSPARRE'S MINIMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 1996Nytt navn: SPARRE'S MINIMARKED ApSVHR NR. 1 ApSVHR NR. 1 ApS skifter navn til SPARRE'S MINIMARKED ApS. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 1996Hanne Dyrendom Svalgaard blir med i ledelsenVHR NR. 1 ApSHanne Dyrendom Svalgaard blir med i ledelsen for VHR NR. 1 ApS.Se mere
16. mai 1996Endring i eierkretsenVHR NR. 1 ApSAnnette Solveig Sparre registrert som reell eier av VHR NR. 1 ApS. Hanne Dyrendom Svalgaard er medlem af ledelsen.Se mere