3. desember 2019Hanne Flø Stig forlater ledelsenHANNE FLØ STIG HOLDING ApSHanne Flø Stig forlater ledelsen for HANNE FLØ STIG HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
3. desember 2019Endring i eierkretsenHANNE FLØ STIG HOLDING ApSHanne Flø Stig er ikke lenger registrert som reell eier av HANNE FLØ STIG HOLDING ApS.Se mere
6. september 2019Underskudd på DKK 3.751 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2018 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2018Underskudd på DKK 3.714 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2017 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2017Underskudd på DKK 4.310 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2016 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2016Underskudd på DKK 1.651 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2015 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2015Underskudd på DKK 15 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2014 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2014Overskudd på DKK 5.751 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2013 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2013Overskudd på DKK 74.650 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2012 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Hanne Flø Stig forlater ledelsenRUM A/SHanne Flø Stig forlater ledelsen for RUM A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. november 2012Lars Bonderup Bjørn blir med i styretRUM A/SLars Bonderup Bjørn blir med i styret for RUM A/S. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2012AdresseendringRUM A/SRUM A/S flytter til ny adresse i Horsens. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2012AdresseendringRUM A/SRUM A/S flytter fra Vejle til Horsens. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2012Overskudd på DKK 124.530 HANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2011 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2012 offentligjortRUM A/SRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2011 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2012Jens Vasehus forlater styretRUM A/SJens Vasehus forlater styret for RUM A/S etter en periode på 5 år. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2012Tom Halling forlater ledelsenRUM A/STom Halling forlater ledelsen for RUM A/S etter en periode på 4 år. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortHANNE FLØ STIG HOLDING ApSHANNE FLØ STIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2010 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2011 offentligjortRUM A/SRUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2010 til 1. april. Hanne Flø Stig er medlem af ledelsen.Se mere