31. mai 2007Hanne Frank forlater styretIBS DANMARK A/SHanne Frank forlater styret for IBS DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortIBS DANMARK A/SIBS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hanne Frank er medlem av styret.Se mere
19. mai 2006Erik Axel Helge Heilborn blir ny styrelederIBS DANMARK A/SErik Axel Helge Heilborn erstatter Peter Mikael Horwing som styreleder hos IBS DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Hanne Frank er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortIBS DANMARK A/SIBS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hanne Frank er medlem av styret.Se mere
13. mai 2005Hanne Frank blir med i styretIBS DANMARK A/SHanne Frank blir med i styret for IBS DANMARK A/S.Se mere