2. marsOverskudd på DKK 859.889 2 Plus To ApS2 Plus To ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
2. marsOverskudd på DKK 90.529 2 Plus To - Byg og Projekt ApS2 Plus To - Byg og Projekt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 89.559 2 Plus To ApS2 Plus To ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2023Overskudd på DKK 96.060 2 Plus To - Byg og Projekt ApS2 Plus To - Byg og Projekt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 3.259 2 Plus To ApS2 Plus To ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 13.322 2 Plus To - Byg og Projekt ApS2 Plus To - Byg og Projekt ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. april 2021 til 31. desember 2021. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Adresseendring2 Plus To ApS2 Plus To ApS flytter til ny adresse i Nykøbing M. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2021Overskudd på DKK 190.963 2 Plus To ApS2 Plus To ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2021Stiftelse2 Plus To - Byg og Projekt ApS2 Plus To - Byg og Projekt ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2020Overskudd på DKK 185.969 2 Plus To ApS2 Plus To ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 2018 til 31. desember 2019. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2018Hanne Friis blir med i ledelsen2 Plus To ApSHanne Friis blir med i ledelsen for 2 Plus To ApS.Se mere
15. desember 2018Ny status NORMAL2 Plus To ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Hanne Friis er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2018Stiftelse2 Plus To ApS2 Plus To ApS stiftes i bransjen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. Hanne Friis eier 50% av virksomheten.Se mere
8. desember 2014Hanne Friis forlater styretKSP AF 30-12-2013 A/SHanne Friis forlater styret for KSP AF 30-12-2013 A/S etter en periode på 6 år.Se mere
17. februar 2014Ny status UNDER KONKURSKSP AF 30-12-2013 A/STidligere status: Normal. Hanne Friis er medlem av styret.Se mere
2. januar 2014AdresseendringKSP AF 30-12-2013 A/SKSP AF 30-12-2013 A/S flytter til ny adresse i Nykøbing M. Hanne Friis er medlem av styret.Se mere
30. desember 2013Nytt navn: KSP AF 30-12-2013 A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S skifter navn til KSP AF 30-12-2013 A/S. Hanne Friis er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2013Overskudd på DKK 676.827 MORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Hanne Friis er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2012Regnskap for 2012 offentligjortMORSØ SPECIALINVENTAR A/SMORSØ SPECIALINVENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Hanne Friis er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2012Hans Riisager Holst blir ny styrelederMORSØ SPECIALINVENTAR A/SHans Riisager Holst erstatter Peter Damkjer som styreleder hos MORSØ SPECIALINVENTAR A/S etter en periode på 1 år. Hanne Friis er fortsatt styremedlem.Se mere