11. januar 2017Hanne Hansen forlater ledelsenHANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHanne Hansen forlater ledelsen for HANEBAKKEGAARD HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
31. mai 2016Overskudd på DKK 39.815 HANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2015Hanne Hansen forlater styretMALMØGADE 7 A/SHanne Hansen forlater styret for MALMØGADE 7 A/S etter en periode på 7 år.Se mere
19. mai 2015Underskudd på DKK 332.817 HANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2015Underskudd på DKK 453.983 MALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
7. juni 2014Overskudd på DKK 206.954 HANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2014Overskudd på DKK 274.907 MALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
3. juni 2014AdresseendringMALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S flytter fra Hornbæk til Hørsholm. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
1. juli 2013Niels-Henrik Hansen forlater ledelsenMALMØGADE 7 A/SNiels-Henrik Hansen forlater ledelsen for MALMØGADE 7 A/S etter en periode på 5 år. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
1. juli 2013Kaj Erik Larsen blir adm. direktørMALMØGADE 7 A/SKaj Erik Larsen blir adm. direktør i MALMØGADE 7 A/S. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
14. juni 2013Overskudd på DKK 60.491 HANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Overskudd på DKK 153.185 MALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortMALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Hansen er styreleder.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHANEBAKKEGAARD HOLDING ApSHANEBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMALMØGADE 7 A/SMALMØGADE 7 A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. april 2008 til 31. desember 2008. Hanne Hansen er styreleder.Se mere