17. november 1997Hanne Juul Jensen forlater styretDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApSHanne Juul Jensen forlater styret for DENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApSDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Hanne Juul Jensen er medlem av styret.Se mere
12. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApSDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Hanne Juul Jensen er medlem av styret.Se mere
4. mai 1994Nils Juul Jensen blir med i styretDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApSNils Juul Jensen erstatter Orla Sigurd Pedersen i styret for DENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApS etter en periode på 39 år. Hanne Juul Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 1994Hanne Juul Jensen blir med i styretDENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApSHanne Juul Jensen erstatter Martha Jensen i styret for DENTALLABORATORIET B. JUUL JENSEN ApS etter en periode på 39 år.Se mere