29. desember 2023Overskudd på DKK 636.475 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 246.674 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
30. desember 2022Randi Nielsen blir med i styretBØJE LARSEN A/SRandi Nielsen erstatter Bøje Jørn Larsen i styret for BØJE LARSEN A/S etter en periode på 22 år. Hanne Kirsten Haagen Larsen er fortsatt styreleder.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 412.858 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
24. november 2020Overskudd på DKK 310.374 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
20. desember 2019Endring i eierkretsenBØJE LARSEN A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av BØJE LARSEN A/S. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
5. desember 2019Overskudd på DKK 491.322 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
27. februar 2019Overskudd på DKK 448.794 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
24. januar 2018Overskudd på DKK 444.771 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
21. desember 2016Overskudd på DKK 365.134 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
12. januar 2016Overskudd på DKK 261.731 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
12. januar 2016Palle Hågen Larsen blir med i ledelsenBØJE LARSEN A/SPalle Hågen Larsen erstatter Bøje Jørn Larsen i ledelsen for BØJE LARSEN A/S etter en periode på 40 år. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
22. januar 2015Underskudd på DKK 1,0 mio.BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
19. februar 2014Underskudd på DKK 534.309 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
5. mars 2013Underskudd på DKK 208.703 BØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
20. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortBØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
19. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortBØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
24. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortBØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
3. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortBØJE LARSEN A/SBØJE LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Hanne Kirsten Haagen Larsen er styreleder.Se mere
24. september 2008Hanne Kirsten Haagen Larsen forlater styretBILHUSET STØVRING ApSHanne Kirsten Haagen Larsen forlater styret for BILHUSET STØVRING ApS etter en periode på 17 år.Se mere