4. april 2013Hanne Kjær Maagaard forlater styretSUPER BRUGSEN. ANSHanne Kjær Maagaard forlater styret for SUPER BRUGSEN. ANS etter en periode på 4 år.Se mere
24. september 2012Hanne Kjær Maagaard forlater ledelsenTHE 50'S DINERS ApSHanne Kjær Maagaard forlater ledelsen for THE 50'S DINERS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
8. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSUPER BRUGSEN. ANSSUPER BRUGSEN. ANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Kjær Maagaard er medlem av styret.Se mere
1. juli 2011StiftelseTHE 50'S DINERS ApSTHE 50'S DINERS ApS stiftes i bransjen anden restaurationsvirksomhed. Hanne Kjær Maagaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSUPER BRUGSEN. ANSSUPER BRUGSEN. ANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Kjær Maagaard er medlem av styret.Se mere
20. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortSUPER BRUGSEN. ANSSUPER BRUGSEN. ANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Kjær Maagaard er medlem av styret.Se mere
27. mars 2010Erstatning i styretSUPER BRUGSEN. ANS4 endringer i styret for SUPER BRUGSEN. ANS. Hanne Kjær Maagaard er fortsatt styremedlem.Se mere
27. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortSUPER BRUGSEN. ANSSUPER BRUGSEN. ANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Kjær Maagaard er medlem av styret.Se mere
28. mars 2009Hanne Kjær Maagaard blir med i styretSUPER BRUGSEN. ANSHanne Kjær Maagaard blir med i styret for SUPER BRUGSEN. ANS.Se mere