16. november 2018Jonathan Haugaard Pilgaard blir med i ledelsenElux ApSJonathan Haugaard Pilgaard erstatter Hanne Leerhøy i ledelsen for Elux ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. november 2018Endring i eierkretsenElux ApSHanne Leerhøy er ikke lenger registrert som reell eier av Elux ApS.Se mere
27. mai 2018Overskudd på DKK 41.820 Elux ApSElux ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Leerhøy er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2017Regnskap for 2016 omgjortElux ApSElux ApS gjør om regnskapet for perioden 15. september 2015 til 31. desember 2016. Hanne Leerhøy er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2017AdresseendringElux ApSElux ApS flytter til ny adresse i Herning. Hanne Leerhøy er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2017Underskudd på DKK 62.161 Elux ApSElux ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. september 2015 til 31. desember 2016. Hanne Leerhøy er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2015StiftelseElux ApSElux ApS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. Hanne Leerhøy er medlem af ledelsen.Se mere