29. juni 2021Hanne Legarth Feddersen forlater ledelsenM.C.S. ARTWORK ApSHanne Legarth Feddersen forlater ledelsen for M.C.S. ARTWORK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
29. juni 2021Endring i eierkretsenM.C.S. ARTWORK ApSHanne Legarth Feddersen er ikke lenger registrert som reell eier av M.C.S. ARTWORK ApS.Se mere
22. februar 2021Underskudd på DKK 9.555 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Hanne Legarth Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2020Overskudd på DKK 1.173 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Hanne Legarth Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2019Underskudd på DKK 21.618 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hanne Legarth Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2018Overskudd på DKK 1.355 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hanne Legarth Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2017Underskudd på DKK 155 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hanne Legarth Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2016Overskudd på DKK 495.124 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Hanne Legarth Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2016Hanne Legarth Feddersen blir med i ledelsenM.C.S. ARTWORK ApSHanne Legarth Feddersen erstatter Steen Feddersen i ledelsen for M.C.S. ARTWORK ApS etter en periode på 33 år.Se mere
3. mars 2015Underskudd på DKK 28.800 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. mars 2014Overskudd på DKK 33.899 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. mars 2013Overskudd på DKK 2.188 M.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
3. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
4. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Reparation af elektrisk udstyrM.C.S. ARTWORK ApSTidligere bransje: Elektromekaniske værksteder. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortM.C.S. ARTWORK ApSM.C.S. ARTWORK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Hanne Legarth Feddersen eier 100% av virksomheten.Se mere