Hanne Lillelund Olsen har været i direktionen for A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN siden 2017 og er desuden direktør i A/S 5L Ejendomme.
A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
ApS TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET HLI offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
ApS TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET HLI offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
Christian Lillelund Olsen erstatter Nils Ole Olsen i styret for A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN etter en periode på 3 år. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
ApS TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET HLI offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.
A/S TANDLÆGESELSKABET TANDKLINIKKEN ÅGADE, HADSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Hanne Lillelund Olsen er medlem af ledelsen.