18. november 2009Hanne Lyngfeldt forlater ledelsenH.J./ELITE-SKILTE ApSHanne Lyngfeldt forlater ledelsen for H.J./ELITE-SKILTE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. juni 2009Ny status UNDER KONKURSH.J./ELITE-SKILTE ApSTidligere status: Normal. Hanne Lyngfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortH.J./ELITE-SKILTE ApSH.J./ELITE-SKILTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hanne Lyngfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.H.J./ELITE-SKILTE ApSTidligere bransje: Fremstilling af metalskilte. Hanne Lyngfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortH.J./ELITE-SKILTE ApSH.J./ELITE-SKILTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juli 2005 til 31. desember 2006. Hanne Lyngfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2005StiftelseH.J./ELITE-SKILTE ApSH.J./ELITE-SKILTE ApS stiftes i bransjen fremstilling af metalskilte. Hanne Lyngfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2000Hanne Lyngfeldt forlater styretH.J. REKLAME ApSHanne Lyngfeldt forlater styret for H.J. REKLAME ApS etter en periode på 10 år.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortH.J. REKLAME ApSH.J. REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere
2. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortH.J. REKLAME ApSH.J. REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere
24. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortH.J. REKLAME ApSH.J. REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere
31. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortH.J. REKLAME ApSH.J. REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere
17. juni 1996Mette Havndal Madsen forlater styretH.J. REKLAME ApSMette Havndal Madsen forlater styret for H.J. REKLAME ApS etter en periode på 1 år. Hanne Lyngfeldt er fortsatt styremedlem.Se mere
28. april 1995Mette Havndal Madsen blir med i styretH.J. REKLAME ApSMette Havndal Madsen erstatter Per Rønnow Kjær i styret for H.J. REKLAME ApS etter en periode på 5 år. Hanne Lyngfeldt er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 1991Nytt navn: H.J. REKLAME ApSPBH NR. 21.050 ApSPBH NR. 21.050 ApS skifter navn til H.J. REKLAME ApS. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere
14. juni 1991Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 21.050 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 21.050 ApS etter en periode på 10 måneder. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere
1. september 1990StiftelsePBH NR. 21.050 ApSPBH NR. 21.050 ApS stiftes i bransjen bogtrykkerier og offsettrykkerier. Hanne Lyngfeldt er medlem av styret.Se mere